Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Stork Drives AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PACOD Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | McDonogh Investment Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Per Lagerkvist Advokat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DynamicSource AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | DynamicSource AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | QinetiQ Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Anders Lindström Advokat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Zentiva Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Björk Ventures Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-02-28 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-01 |