Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Håkan Moje Lundberg
Per Håkan Moje Lundberg
19640302-XXXX
Ta kreditupplysning
Lundberg, Per Håkan Moje är en man född den 2 mars 1964 och är bosatt i Saltsjö-Boo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Kalebsi Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Håkan Moje Lundberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-13
Grain Café AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kalebsi Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Birgitta Ann-Charlotte Andersson
Ordförande
Birgitta Ann-Charlotte Andersson
Styrelseledamot
Anette Karin Bergström
Styrelsesuppleant
Per Håkan Moje Lundberg
Tillbaka till sidans topp