Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per-Gunnar Nyström
Per-Gunnar Nyström
19571013-XXXX
Ta kreditupplysning
Nyström, Per-Gunnar är en man född den 13 oktober 1957 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
P-G Nyström Juridik AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per-Gunnar Nyström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-09
Bostadsrättsföreningen Ivar
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-13
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
P-G Nyström Juridik AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Hans Örjan Johansson
Styrelseledamot
Per-Gunnar Nyström
Tillbaka till sidans topp