Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JP Vind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sjisjka Vind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sjisjka Nät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mullbergs Vindpark AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hocksjön Vind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hocksjön Vind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JOE Maskin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | OFFERDALSVIND ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-09-28 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-09-27 |