Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Fredrik Sjöqvist
Per Fredrik Sjöqvist
19680810-XXXX
Ta kreditupplysning
Per Fredrik Sjöqvist är en man född den 10 augusti 1968. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-06-02. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
FabasGruppen Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ljudibil Swedish Auto Sound Challenge Association SASCA Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ljudibil Swedish Auto Sound Challenge Association SASCA Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fabas Förvaltnings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mantorp Park Motorbana AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mantorp Park Motorbana AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
WineTable Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
WineTable Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Swedish Racing Foundation AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SRL Racing AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EdaBorg Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Karlskrona Företagsfastigheter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Djursborg 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Djursborg 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Fredrik Sjöqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-12
Företagscentrum i Mjölby service AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-29
Växtkraft i Mjölby kommun, Ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stig Lennart Sjöberg
Verkställande direktör
Stig Lennart Sjöberg
Styrelseledamot
Evy Margareta Sjöberg
Huvudansvarig revisor
Ingrid Marie Petersson
Styrelseledamot
Mats Ragnar Carleson
Ordförande
Mats Ragnar Carleson
Styrelseledamot
Rickard Antoni Leopold Kemfors
Styrelseledamot
John Erik Magnus Lindsten
Styrelseledamot
Per Fredrik Sjöqvist
Revisor
Cederblads Revisionsbyrå Aktiebolag
Styrelseledamot
Amanda Mikaela Kristina Linåker
Tillbaka till sidans topp
FabasGruppen Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Stig Lennart Sjöberg
Styrelseledamot
Evy Margareta Sjöberg
Huvudansvarig revisor
Ingrid Marie Petersson
Styrelseledamot
John Erik Magnus Lindsten
Extern verkställande direktör
Per Fredrik Sjöqvist
Styrelseledamot
Camilla Elisabeth Sjöberg
Ordförande
Camilla Elisabeth Sjöberg
Revisor
Cederblads Revisionsbyrå Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Ljudibil Swedish Auto Sound Challenge Association SASCA Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisorssuppleant
Hans-Benny Persson
Revisor
Ingrid Marie Petersson
Styrelsesuppleant
Kjell Stefan Magnusson
Styrelseledamot
Per Fredrik Sjöqvist
Verkställande direktör
Per Fredrik Sjöqvist
Tillbaka till sidans topp