Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Daybreak AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Idkollen i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Idkollen i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-21 |