Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Eric Christer Lööf
Per Eric Christer Lööf
19520215-XXXX
Ta kreditupplysning
Lööf, Per Eric Christer är en man född den 15 februari 1952 och är bosatt i Arvika
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Jössenavet Ekonomiska förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Eric Christer Lööf har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-24
CLIF Arvika AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-28
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Jössenavet Ekonomiska förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lisbeth Ragnhild Margareta Viklund
Styrelseledamot
Per Eric Christer Lööf
Revisor
Ture Klas-Göran Pettersson
Styrelseledamot
Karin Elisabet Ivarsson Backelin
Styrelseledamot
Bo Inge Nilsson
Styrelseledamot
Gun Anita Arvidsson
Styrelseledamot
Lina Marie Johansson
Styrelseledamot
Anna Karina Tyrén
Ordförande
Anna Karina Tyrén
Tillbaka till sidans topp