Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Byggplan Gävleborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ovalen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-09 |