Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Strand's Grafiska i Norden Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Jacobsson, David | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-10 |