Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | PERNEKO KONSULT & INVESTMENT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svinningepromenaden 0602 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-04 |