Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 17 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Halmstadshus nr 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Villa Real | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Tre Björnar | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |