Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Österling Bygg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Österling Bygg Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Per Wallstedt Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Per Wallstedt Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Per Wallstedt Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Österling Bygg Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Österling Bygg Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Österling Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tingvalla Park | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Orrbacken 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |