Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Anders Wiksten
Per Anders Wiksten
19600828-XXXX
Ta kreditupplysning
Wiksten, Per Anders är en man född den 28 augusti 1960 och är bosatt i Ulricehamn
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Ulricehamnshus nr 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Anders Wiksten har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-22
Sista versen 84965 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Ulricehamnshus nr 2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jan Thure Artur Kallenius
Ordförande
Jan Thure Artur Kallenius
Styrelsesuppleant
Bernt Karl Gustav Karlsson
Styrelseledamot
Per Anders Wiksten
Styrelseledamot
Katja Christina Scharfenkamp
Styrelseledamot
Sanne Johansson
Styrelsesuppleant
Ulf Daniel Höglund
Styrelseledamot
Karin Emelie Viola Andersson
Styrelsesuppleant
Maha Hassona
Styrelseledamot
Martin Sven Erik Löfgren
Tillbaka till sidans topp