Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Anders Oskar Ackeflo
Per Anders Oskar Ackeflo
19910413-XXXX
Ta kreditupplysning
Per Anders Oskar Ackeflo är en man född den 13 april 1991. Han är folkbokförd i Ås sedan 2023-03-06. Ås ligger i Krokom kommun, Jämtlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Ösa-Gärde Vattenförening Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Anders Oskar Ackeflo har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-27
föräldrakooperativet Galaxen i Byskogen ekonomisk förening
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-31
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-31
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ösa-Gärde Vattenförening Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nicklas Per-Olof Persson
Styrelseledamot
Magnus Gustav Backman
Styrelsesuppleant
Per Henrik Jansson
Styrelseledamot
Per Johan Pettersson
Ordförande
Per Johan Pettersson
Styrelseledamot
Per Anders Oskar Ackeflo
Tillbaka till sidans topp