Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Advokatfirman P Nyberg i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Cochise 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Empama Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Cochise 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Belivest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-27 |