Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Torekovs Golfbana Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Torekovs Golfbana Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Healthinvest Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Atle Investment Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Blong AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lyra Financial Wealth AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lyra Financial Wealth AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Atle Investment Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ders AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-16 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-03-25 |