Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Anders Fontin
Per Anders Fontin
19820421-XXXX
Ta kreditupplysning
Fontin, Per Anders är en man född den 21 april 1982 och är bosatt i Täby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Bibendum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Anders Fontin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-07-17
Ideella föreningen Sprit & Vinleverantörs- föreningen med firma SVL, Sprit & Vinleverantörs- föreningen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bibendum AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Inga Marie-Louise Feiler
Styrelseledamot
Tomi Janne Halttunen
Ordförande
Tomi Janne Halttunen
Styrelseledamot
Sigmund Laszlo Toth
Styrelseledamot
Anna Helena Lindqvist
Extern verkställande direktör
Per Anders Fontin
Huvudansvarig revisor
Lars Andreas Skogh
Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp