Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Säfsen Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Säfsen Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Säfsen Resort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Säfsen Resort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Per Wester Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Säfsen Snöproduktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Säfsen Snöproduktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sara Laurell AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Solslingan 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Experience Säfsen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Experience Säfsen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |