Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Anders Enocson
Per Anders Enocson
19690829-XXXX
Ta kreditupplysning
Enocson, Per Anders är en man född den 29 augusti 1969 och är bosatt i Uppsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Vectus 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vectus 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Amedev AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sihtunum Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Veneris Entertainment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Redig Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Redig Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stabil förvaltning Uppsala AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stabil förvaltning Uppsala AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Enocs Garage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Enocs Garage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Came Casa AB
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Enocson, Anders
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen No 55 Sigtuna Stad
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
BERA Förvaltning Handelsbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Anders Enocson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-02-27
BG Motor AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Vectus 1 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bert Ove Johansson
Styrelseledamot
Kent Bertil Stefan Eriksson
Styrelseledamot
Per Anders Enocson
Ordförande
Per Anders Enocson
Styrelsesuppleant
Per Andreas Jansson
Tillbaka till sidans topp
Amedev AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Anders Enocson
Styrelsesuppleant
Carola Maria Fredrika Larsson
Tillbaka till sidans topp
Sihtunum Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Karin Signe Emilia Johansson Groth
Styrelseledamot
Bert Ove Johansson
Ordförande
Bert Ove Johansson
Styrelseledamot
Per Anders Enocson
Styrelsesuppleant
Carola Maria Fredrika Larsson
Tillbaka till sidans topp