Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-07-10 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-09 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-09 |
||
Revisor Utträde: 2024-07-09 |
||
Revisor Utträde: 2024-06-04 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-04 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-29 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-30 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-30 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-24 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-31 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-17 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-18 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-26 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-04-22 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-18 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-13 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-12 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-31 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-18 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-15 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2023-03-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-03 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-01 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-16 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-07 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-07 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-24 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-08 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-17 |