Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | AB PiaCare | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ehrenblad Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ehrenblad Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ehrenblad Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Arkitekt Peter Kinnmark Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Anahita & Atousa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-17 |