Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Per Åke Näslund
Per Åke Näslund
19530731-XXXX
Ta kreditupplysning
Per Åke Näslund är en man född den 31 juli 1953. Han är folkbokförd i Kvissleby sedan 2021-06-14. Kvissleby ligger i Sundsvall kommun, Västernorrlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
JNT Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Per Åke Näslund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-14
Bostadsrättsföreningen Kakelugnsmakaren i Sundsvall
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-25
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JNT Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Per Åke Näslund
Styrelseledamot
Per Niklas Näslund
Verkställande direktör
Per Niklas Näslund
Ordförande
Per Niklas Näslund
Styrelseledamot
Per Jesper Näslund
Tillbaka till sidans topp