Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | First Descent Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Åkersbronx AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | First Run Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | terrybellcountry musikproduktion Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-14 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2024-02-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-19 |