Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pehr Ulrik Magnus Sundblad
Pehr Ulrik Magnus Sundblad
19720810-XXXX
Ta kreditupplysning
Sundblad, Pehr Ulrik Magnus är en man född den 10 augusti 1972 och är bosatt i Växjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Växjöhus nr 10
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pehr Ulrik Magnus Sundblad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-20
RADIO SKOG Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-12-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Växjöhus nr 10
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lennart Carl-Olof Sjöshult
Styrelseledamot
Shirley Ingrid H Magnusson Corter
Ordförande
Shirley Ingrid H Magnusson Corter
Styrelseledamot
Jeannette Ingrid Margareta Engvall
Styrelseledamot
Cay Micael Jönsson
Styrelsesuppleant
Caroline Elisabeth Maria Nyd
Styrelseledamot
Pehr Ulrik Magnus Sundblad
Styrelsesuppleant
Caroline Christina Helén Jönsson
Styrelseledamot
Tobias Karl Emanuel Engen
Styrelsesuppleant
Jan Mattias Alexander Kronstedt
Tillbaka till sidans topp