Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Paul Rikard Nagy
Paul Rikard Nagy
19660922-XXXX
Ta kreditupplysning
Paul Rikard Nagy är en man född den 22 september 1966. Han är folkbokförd i Göteborg sedan 2023-12-01. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nordic Insurance & Benefits AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
First Insurance Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
First Insurance Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordic Insurance Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Meriti AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ygan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Management VbM AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Management VbM AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordic Insurance Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Scale Tech AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Meriti Wealth Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Meriti Wealth Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vintage by Meriti AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vintage by Meriti AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gals Akademistöd Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gals Akademistöd Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Paul Rikard Nagy har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-30
Tilgman Invest AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-11
Fordonsteknik AX JKP AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-04-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 10 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nordic Insurance & Benefits AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Kenneth Granholm
Styrelseledamot
Per Anders Göran Fredriksson
Ordförande
Per Anders Göran Fredriksson
Styrelseledamot
Paul Rikard Nagy
Revisor
Carl Ludvig Gustaf Kollberg
Huvudansvarig revisor
Göran Christoffer Eriksson Tveit
Revisor
MOORE KLN AB
Tillbaka till sidans topp
First Insurance Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Kenneth Granholm
Ordförande
Lars Kenneth Granholm
Styrelseledamot
Paul Rikard Nagy
Styrelseledamot
Bernt Marcus Rydgren
Revisor
Carl Ludvig Gustaf Kollberg
Huvudansvarig revisor
Göran Christoffer Eriksson Tveit
Styrelsesuppleant
Kaisa Erika Granholm
Revisor
MOORE KLN AB
Tillbaka till sidans topp
First Insurance Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Kenneth Granholm
Ordförande
Lars Kenneth Granholm
Styrelseledamot
Paul Rikard Nagy
Styrelseledamot
Bernt Marcus Rydgren
Revisor
Carl Ludvig Gustaf Kollberg
Huvudansvarig revisor
Göran Christoffer Eriksson Tveit
Styrelsesuppleant
Kaisa Erika Granholm
Revisor
MOORE KLN AB
Tillbaka till sidans topp