Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Paul Ingolf Svensson
Paul Ingolf Svensson
19600601-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Paul Ingolf är en man född den 1 juni 1960 och är bosatt i Bräkne-Hoby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
IS Montage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Paul Ingolf Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-03
Motum Hiss Blekinge AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
IS Montage AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Paul Ingolf Svensson
Styrelsesuppleant
Lena Susanne Ahlqvist Svensson
Tillbaka till sidans topp