Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Dandelions Investment Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Crownegate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-10 |