Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Informationsteknik Scandinavia Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Informationsteknik Scandinavia Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Informationsteknik HH Technisound Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Informationsteknik Scandinavia Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Informationsteknik Scandinavia Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inadra AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Inadra AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-05 |