Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-03 |