Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-02 |
||
Revisor Utträde: 2024-05-01 |
||
Revisor Utträde: 2024-05-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-05 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-01-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-20 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-08 |
||
Revisor Utträde: 2023-11-08 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-10-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-10-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-10-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-27 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-23 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-05-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-03-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-16 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-01-17 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-01-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-01 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-30 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-07-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-11 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-05 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-07 |