Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 30 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Agaten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Fika Malmö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Fika Malmö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Grahed, Patrik | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-25 |