Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Patric Mark Béres
Patric Mark Béres
19880702-XXXX
Ta kreditupplysning
Béres, Patric Mark är en man född den 2 juli 1988 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
PABER AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Patric Mark Béres har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-05
Bostadsrättsföreningen Bellman
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-11-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
PABER AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kristina Elisabet Sedeborn
Styrelsesuppleant
Judit Béres Lagerquist
Styrelseledamot
Patric Mark Béres
Styrelseledamot
Lina Elisabet Sedeborn
Ordförande
Lina Elisabet Sedeborn
Tillbaka till sidans topp