Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | NXP Semiconductors Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |