Org.nr: 556504-9029
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aspegren Westin, Erik Andreas | 2024-08-30 |
Extern verkställande direktör | Egmalm, Rolf Torbjörn | 2024-02-01 |
Styrelseledamot | Karlsson, Lars | 2023-11-01 |
Styrelsesuppleant | Rapp, Anders Gustav Isak | 2023-11-01 |
Styrelsesuppleant | Hedström, Göran Mikael | 2022-05-20 |
Revisor | Uddström, Lars Håkan | 2022-05-20 |
Revisor | Anttila, Kent Emil | 2021-12-09 |