Org.nr: 556706-4877
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rudmalm, Anette Marie-Louise | 2024-02-03 |
Styrelsesuppleant | Karlsson, Caroline Lea | 2024-02-03 |
Styrelseledamot | Wessberg, John Martin Virasak | 2023-04-18 |
Styrelsesuppleant | Andersson, Arne Bo | 2022-07-09 |
Styrelseledamot | Hörnelius, Björn Ola | 2022-05-27 |
Styrelsesuppleant | Danielsson, Driss Tommy | 2022-05-27 |