Org.nr: 559204-4993
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Krüger, Petra Anna Veronica | 2024-07-30 |
Styrelsesuppleant | Dahl, Åsa Josefine | 2024-07-30 |
Styrelsesuppleant | Lind, Erik Jan Matthias | 2024-02-21 |
Huvudansvarig revisor | Hägglund, Ann-Christin | 2024-02-21 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-02-21 |
Ordförande | Gillsbro, Kerstin Elisabeth | 2023-03-23 |
Styrelseledamot | Gillsbro, Kerstin Elisabeth | 2023-03-23 |
Styrelsesuppleant | Engholm, Emelie Paulina Margareta | 2023-03-23 |
Huvudansvarig revisor | Blomqvist, Carl Per Fredrik | 2023-03-23 |
Styrelseledamot | Anderson, Hans Peter | 2022-06-18 |
Huvudansvarig revisor | Ehrenborg, Helena Sigrid Elisabet | 2022-06-18 |