Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pär Tobias Laurell
Pär Tobias Laurell
19740208-XXXX
Ta kreditupplysning
Pär Tobias Laurell är en man född den 8 februari 1974. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-09-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsföreningen Fyrtornet u.p.a.
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pär Tobias Laurell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-04-11
Ledarskap och Anestesikonsult C. Laurell AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsföreningen Fyrtornet u.p.a.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Inger Matilda Bäckström
Ordförande
Inger Matilda Bäckström
Styrelsesuppleant
Olof Erik Harry Johnselius
Styrelseledamot
Björn Inge Hansson
Styrelseledamot
Pär Tobias Laurell
Styrelseledamot
Eva Kristina Jansson
Styrelseledamot
Ulla Britta Nilsson
Styrelsesuppleant
Nils Torbjörn Andersson Bunge
Tillbaka till sidans topp