Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Letsgig AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eltra and Sport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-12 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |