Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Borlänge Hockey Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Brageinvest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kesuvallen Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lektus El & Energi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |