Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pär Lennart Eriksson
Pär Lennart Eriksson
19721017-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Pär Lennart är en man född den 17 oktober 1972 och är bosatt i Onsala
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Voxson Carl-L Eriksson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tura Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
N Å Engström Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Network Innovation NI Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Q-Bit Data Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolag Masgnuk
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Voxson Financial Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Voxson Financial Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tevan Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mionix AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Maxha Invest Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Earphones Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Earphones Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Graphic Innovation Nordic AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Happy Plugs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Happy Plugs AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
UniPrint AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tura Ni Holding Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pär Lennart Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-27
Swedish Logistic Property Nässjö Tanken 2 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Voxson Carl-L Eriksson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl-Lennart Eriksson
Styrelsesuppleant
Marianne Alice Elisabet Eriksson
Huvudansvarig revisor
Anders Mikael Ekberg
Styrelseledamot
Pär Ulrik Holmén
Styrelseledamot
Carl Stefan Eriksson
Ordförande
Carl Stefan Eriksson
Styrelseledamot
Pär Lennart Eriksson
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Tura Scandinavia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl-Lennart Eriksson
Huvudansvarig revisor
Anders Mikael Ekberg
Styrelseledamot
Carl Stefan Eriksson
Verkställande direktör
Carl Stefan Eriksson
Ordförande
Carl Stefan Eriksson
Styrelseledamot
Pär Lennart Eriksson
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
N Å Engström Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl-Lennart Eriksson
Extern firmatecknare
Marianne Alice Elisabet Eriksson
Styrelseledamot
Carl Stefan Eriksson
Ordförande
Carl Stefan Eriksson
Styrelseledamot
Pär Lennart Eriksson
Tillbaka till sidans topp