Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Pär Ingemar Larsson
Pär Ingemar Larsson
19880801-XXXX
Ta kreditupplysning
Pär Ingemar Larsson är en man född den 1 augusti 1988. Han är folkbokförd i Älvsbyn sedan 2016-04-01. Älvsbyn ligger i Älvsbyn kommun, Norrbottens län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Härnö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Fastighetsaktiebolaget Härnö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Älvsbyns Fastighetsbolag Åkerbäret AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Älvsbyns Fastighetsbolag Åkerbäret AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Interiör & Design i Älvsbyn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Interiör & Design i Älvsbyn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
K3 i Älvsbyn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wallgården AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wallgården Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hydrogränd i Boden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eldhemma Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
K3 Koordination Ekonomiska förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
K3 Koordination Ekonomiska förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Ny Generation Sälj
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Pär Ingemar Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-11-30
Vaxxa AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-11-30
Vaxxa AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-11-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighetsaktiebolaget Härnö
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Leif Magnus Holmgren
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Styrelsesuppleant
Mats Knut Ingemar Larsson
Styrelseledamot
Ulf Stefan Öberg
Ordförande
Ulf Stefan Öberg
Styrelsesuppleant
Ruth Liv Elisabeth Öberg
Styrelseledamot
Pär Ingemar Larsson
Verkställande direktör
Pär Ingemar Larsson
Tillbaka till sidans topp
Älvsbyns Fastighetsbolag Åkerbäret AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Knut Ingemar Larsson
Styrelseledamot
Ulf Stefan Öberg
Ordförande
Ulf Stefan Öberg
Styrelseledamot
Pär Ingemar Larsson
Verkställande direktör
Pär Ingemar Larsson
Revisor
Anna Elvira Stehn Wande
Styrelsesuppleant
Ruth Liv Elisabeth Öberg
Tillbaka till sidans topp
Interiör & Design i Älvsbyn AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Knut Ingemar Larsson
Styrelseledamot
Ulf Stefan Öberg
Ordförande
Ulf Stefan Öberg
Styrelseledamot
Pär Ingemar Larsson
Verkställande direktör
Pär Ingemar Larsson
Revisor
Anna Elvira Stehn Wande
Styrelsesuppleant
Ruth Liv Elisabeth Öberg
Tillbaka till sidans topp