Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | L Agorà Food & Wine AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |