Org.nr: 559394-0439
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Chamdin, Josef | 2024-09-04 |
Vice verkställande direktör | Chamdin, Josef | 2024-09-04 |
Styrelsesuppleant | Mahmood, Deedar Amanj Mahmood | 2024-07-31 |
Verkställande direktör | Mahmood, Deedar Amanj Mahmood | 2024-07-31 |
Styrelseledamot | Haikal, Stephanie | 2024-07-11 |
Vice verkställande direktör | Haikal, Stephanie | 2024-07-11 |
Styrelsesuppleant | Al Hussein, Heifa | 2024-03-05 |
Verkställande direktör | Al Hussein, Heifa | 2024-03-05 |
Styrelseledamot | Karademir, Besin | 2023-11-02 |
Vice verkställande direktör | Karademir, Besin | 2023-11-02 |
Revisor | Drottgren, Daniel | 2022-09-16 |