Org.nr: 559202-3229
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Klingbell, Anders Skovgaard | 2024-07-03 |
Styrelseledamot | von Troil Bärstad, Charlotte Pauline | 2024-07-03 |
Styrelseledamot | Öhlund Lagerdahl, Axel Hans Johan | 2024-01-23 |
Ordförande | Milne, Christine | 2023-08-23 |
Styrelseledamot | Milne, Christine | 2023-08-23 |
Ordförande | McGowan, James William | 2022-02-22 |
Styrelseledamot | McGowan, James William | 2022-02-22 |