Org.nr: 556563-6361
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Johansson, Christian Åke | 2024-02-14 |
Styrelsesuppleant | Sörensen, Mats Krister | 2023-07-15 |
Huvudansvarig revisor | Andersson, Olof Magnus | 2022-09-29 |
Revisor | Abrahamsson, Ulla-Britt | 2022-09-08 |
Styrelsesuppleant | Hyll, Per Arne | 2021-10-12 |