Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mörkret Snöskoter & Fritid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mörkret Snöskoter & Fritid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-08 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-26 |