Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Oya Ucar
Oya Ucar
19840701-XXXX
Ta kreditupplysning
Oya Ucar är en kvinna född den 1 juli 1984. Hon är folkbokförd i Malmö sedan 2023-08-30. Malmö ligger i Malmö kommun, Skåne län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ucar Elservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Oya Ucar har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-06
El Team Specialisterna Totalentreprenad AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ucar Elservice AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Levent Ucar
Styrelsesuppleant
Oya Ucar
Tillbaka till sidans topp