Org.nr: 556546-4590
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Sundeby, Björn Karl-Axel | 2024-06-12 |
Styrelseledamot | Wahlberg, Carl Erik Mikael | 2024-06-12 |
Styrelseledamot | Sundeby, Björn Karl-Axel | 2024-06-12 |
Styrelsesuppleant | Gunnebrant, Niklas Kenneth Gunnar | 2024-06-12 |
Styrelseledamot | Carlén, Kajsa Margareta | 2023-06-09 |
Styrelsesuppleant | Persson, Lars Anders | 2023-06-09 |
Revisor | Löwenadler, Lars Tomas | 2022-08-27 |
Styrelseledamot | Karlsson, Göran Torbjörn | 2022-06-08 |