Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ove Alf Göran Simu
Ove Alf Göran Simu
19540414-XXXX
Ta kreditupplysning
Simu, Ove Alf Göran är en man född den 14 april 1954 och är bosatt i Övertorneå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Haapakylä Skogsentreprenad
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Polar Wood Marketing Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Byggpolarna i Juoksengi Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Byggpolarna i Juoksengi Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Göran Simu AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Göran Simu AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Strand hov AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Matarengi Entreprenad AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Göran Simu Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kengis Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Älven två AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Strandgården i Haparanda
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Strandgården i Haparanda
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ove Alf Göran Simu har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-14
Strandgården Haparanda AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-15
Arctic Fastigheter AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Polar Wood Marketing Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ove Alf Göran Simu
Styrelsesuppleant
Eija Elisabet Stenberg
Tillbaka till sidans topp
Byggpolarna i Juoksengi Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ove Alf Göran Simu
Ordförande
Ove Alf Göran Simu
Styrelseledamot
Peter Vilhelm Higberg
Verkställande direktör
Peter Vilhelm Higberg
Styrelsesuppleant
Eija Elisabet Stenberg
Tillbaka till sidans topp