Org.nr: 556753-0240
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bjelke, Oskar Filip | 2024-09-12 |
Styrelsesuppleant | Håkansson, Bengt Håkan | 2024-09-12 |
Styrelsesuppleant | Korkmaz, Alev | 2023-12-15 |
Styrelseledamot | Olofsson, Lars Christofer | 2023-02-17 |
Styrelsesuppleant | Fägerlind, Liselott Marie | 2023-02-17 |
Styrelsesuppleant | Nilfjord, Anders Ingvar Martin Tage | 2023-02-17 |
Huvudansvarig revisor | Ronquist, Ann Louise | 2021-11-02 |